ALISTAR SA - EXTINGUIDA
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Razón Social ALISTAR SA
CIF A61014718
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Órgano Administración Administrador único
Propietario BLANCA MIRET DISSENY SL
VINCULACIONES DE ALISTAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALISTAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLANCA MIRET DISSENY SL | Socio Unico | 26/07/2013 | 27/09/2013 |
Pujol Josa Joan | Administrador Unico | 18/05/2012 | 27/09/2013 |
ACTOS BORME DE ALISTAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 67, S 8, H T 14182, I/A 9 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 67, S 8, H T 14182, I/A 9 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 67, S 8, H T 14182, I/A 9 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 67, S 8, H T 14182, I/A 8 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 67, S 8, H T 14182, I/A 7 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 67, S 8, H T 14182, I/A 7 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-6-43