PUJOL JOSA JOAN
Informe ejecutivo de PUJOL JOSA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUJOL JOSA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA SOL REUS SA | Administrador Mancomunado | 30/07/2012 | 15/12/2016 |
INMOBILIARIA SOL REUS SA | Liquidador Mancomunado | 15/12/2016 | 15/12/2016 |
ALISTAR SA | Administrador Unico | 18/05/2012 | 27/09/2013 |
VINCULACIONES DE PUJOL JOSA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL JOSA JOAN
Empresa: INMOBILIARIA SOL REUS SA
Liquidador Mancomunado
- Gimeno Rodriguez Jose Luis
- Pujol Josa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 180, S 8, H T 909, I/A 19 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-43
Empresa: INMOBILIARIA SOL REUS SA
Administrador Mancomunado
- Gimeno Rodriguez Jose Luis
- Pujol Josa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 180, S 8, H T 909, I/A 19 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-43
Empresa: ALISTAR SA
Administrador Unico
- Pujol Josa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 67, S 8, H T 14182, I/A 9 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-43
Empresa: INMOBILIARIA SOL REUS SA
Administrador Mancomunado
- Gimeno Rodriguez Jose Luis
- Pujol Josa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 180, S 8, H T 909, I/A 18 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-43
Empresa: INMOBILIARIA SOL REUS SA
Administrador Mancomunado
- Gimeno Rodriguez Jose Luis
- Pujol Josa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 180, S 8, H T 909, I/A 18 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-43
Empresa: ALISTAR SA
Administrador Unico
- Pujol Josa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 67, S 8, H T 14182, I/A 7 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-43
Empresa: ALISTAR SA
Administrador Unico
- Pujol Josa Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 67, S 8, H T 14182, I/A 7 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-43
Información de PUJOL JOSA JOAN
Mostramos los datos de PUJOL JOSA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL JOSA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos