SASTRAKA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Gregal, 9
Código Postal 17430
Municipio Santa Coloma de Farners
Provincia Girona
Razón Social SASTRAKA SL
CIF B63477566
Capital Social 646850.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Nombres Anteriores
- ALGIHOS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Carranza Martin Alicia
VINCULACIONES DE SASTRAKA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SASTRAKA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carranza Martin Alicia | Administrador Unico | 02/02/2009 | 12/09/2022 |
Bruset Sarra Francesc Xavier | Apoderado | 08/04/2010 | 25/04/2012 |
Carranza Martin Alberto | Administrador Unico | 02/02/2009 |
ACTOS BORME DE SASTRAKA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 98, S 8, H GI 66764, I/A 9 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 98, S 8, H GI 66764, I/A 9 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-17
- C/ GREGAL 9 (SANTA COLOMA DE FARNERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 97, S 8, H GI 66764, I/A 7 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-17
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41865 , F 71, S 8, H B 290927, I/A 6 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Empresa: ALGIHOS SL
- Sociedades absorbidas: SASTRAKA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36483 , F 202, S 8, H B 290927, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Empresa: ALGIHOS SL
- PS MARITIM Num.240 (CASTELLDEFELS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36483 , F 202, S 8, H B 290927, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Empresa: ALGIHOS SL
- SASTRAKA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36483 , F 202, S 8, H B 290927, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Empresa: ALGIHOS SL
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 31DE DICIEMBRE DE 2.011
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36483 , F 202, S 8, H B 290927, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Empresa: ALGIHOS SL
Capital Anterior: | 93.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 553.840,00 | Euros |
Capital Actual: | 646.850,00 | Euros |
Porcentaje: | 595,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36483 , F 202, S 8, H B 290927, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41794 , F 172, S 8, H B 200632, I/A 6 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08