ALGAIRENS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SES CUATRE BOQUES 1
Código Postal 07730
Municipio Alaior
Provincia Illes Balears
Razón Social ALGAIRENS SL
CIF B07431224
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Nombres Anteriores
- ALGAIRENS SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MANURQA SL
Propietario DALPQRAM SL
VINCULACIONES DE ALGAIRENS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALGAIRENS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALPQRAM SL | Socio Unico | 10/12/2012 | 07/01/2013 |
MANURQA SL | Administrador Unico | 19/05/2011 | 07/01/2013 |
Marques Riera Domingo | Apoderado | 19/05/2011 | |
Villalonga Alonso Miguel | Apoderado | 19/05/2011 |
ACTOS BORME DE ALGAIRENS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 26, S 8, H IM 860, I/A 8 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 26, S 8, H IM 860, I/A 8 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17 , F 198, S 8, H IM 860, I/A 7 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17 , F 198, S 8, H IM 860, I/A 6 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-07
Empresa: ALGAIRENS SA
- C/ SES CUATRE BOQUES 1 (ALAIOR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17 , F 196, S 8, H IM 860, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-07
Empresa: ALGAIRENS SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17 , F 196, S 8, H IM 860, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-07
Empresa: ALGAIRENS SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17 , F 196, S 8, H IM 860, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-07
Empresa: ALGAIRENS SA
- Denominación y forma adoptada: ALGAIRENS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17 , F 196, S 8, H IM 860, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-07
Empresa: ALGAIRENS SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-07