ALFASOM AUDIOVISUALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 520
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALFASOM AUDIOVISUALES SL
CIF B78154267
Actividad Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Página Web www.alfasom.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALFASOM AUDIOVISUALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALFASOM AUDIOVISUALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blade Costa Jordi Miquel | Apoderado Mancomunado | 06/07/2012 | 13/03/2018 |
Blade Costa Jordi Miquel | Apoderado Solidario | 06/07/2012 | 13/03/2018 |
Blade Costa Jordi Miquel | Apoderado | 18/04/2012 | 13/03/2018 |
Blade Costa Jordi Miquel | Liquidador | 21/12/2017 | 13/03/2018 |
Cornudella Marques Joan | Apoderado Mancomunado | 06/07/2012 | 13/03/2018 |
De Brugada Marieges Silvia | Apoderado Solidario | 06/07/2012 | 13/03/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/05/2010 | 13/03/2018 |
Galvez Gimenez Manuel | Apoderado Mancomunado | 06/07/2012 | 13/03/2018 |
Galvez Gimenez Manuel | Apoderado Solidario | 06/07/2012 | 13/03/2018 |
Garcia Bosch Xavier | Apoderado Mancomunado | 06/07/2012 | 13/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALFASOM AUDIOVISUALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 93, S 8, H B 430526, I/A 68 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 93, S 8, H B 430526, I/A 68 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 93, S 8, H B 430526, I/A 67 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 93, S 8, H B 430526, I/A 67 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 93, S 8, H B 430526, I/A 66 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 93, S 8, H B 430526, I/A 66 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
Apoderado
- Blade Costa Jordi Miguel
- Blade Costa Jordi Miguel
- Blade Costa Jordi Miguel
- Cornudella Marques Joan
- Cornudella Marques Joan
- De Brugada Marieges Silvia
- Galvez Gimenez Manuel
- Galvez Gimenez Manuel
- Galvez Gimenez Manuel
- Muntadas Prim Lafita Luis
- Muntadas Prim Lafita Luis
- Pare Boada Ignacio
- Pellicer Cortina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 92, S 8, H B 430526, I/A 65 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.29:LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 92, S 8, H B 430526, I/A 64 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 92, S 8, H B 430526, I/A 64 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Liquidador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 92, S 8, H B 430526, I/A 64 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08