VILLARROYA GOMEZ CRISTINA
Informe ejecutivo de VILLARROYA GOMEZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 39
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE VILLARROYA GOMEZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERDE LIMA PRODUCCIONES SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2022 | |
FESTIVAL AYUTTHAYA AIE | Administrador Solidario | 22/06/2021 | |
EVERHOOD LINE SL | Administrador Unico | 12/09/2019 |
VINCULACIONES DE VILLARROYA GOMEZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLARROYA GOMEZ CRISTINA
Empresa: VERDE LIMA PRODUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Oliver Martinez De Villa Laura
- Villarroya Gomez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42789 , F 111, S 8, H M 756633, I/A 2 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: FESTIVAL AYUTTHAYA AIE
Administrador Solidario
- Garcia De Leaniz Hortal Jose-ignacio
- Villarroya Gomez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42025 , F 141, S 8, H M 744172, I/A 1 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: EVERHOOD LINE SL
Administrador Unico
- Villarroya Gomez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39381 , F 31, S 8, H M 699250, I/A 2 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
Empresa: WILDCO DESIGN SL
Administrador Unico
- Villarroya Gomez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 86, S 8, H M 652766, I/A 1 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28
Empresa: ALFASOM AUDIOVISUALES SL
Liquidador Mancomunado
- Blade Costa Jordi Miquel
- PROKONTOS ASESORAMIENTO E INVERSIONES SL
- Villarroya Gomez Cristina
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 92, S 8, H B 430526, I/A 64 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Empresa: STONEX INGENIERIA ESCENICA SA
Liquidador Mancomunado
- Blade Costa Jordi Miquel
- PROKONTOS ASESORAMIENTO E INVERSIONES SL
- Villarroya Gomez Cristina
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43482 , F 153, S 8, H B 430332, I/A 47 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-08
Empresa: MUSICA VIVA SA
Liquidador Mancomunado
- Blade Costa Jordi Miquel
- PROKONTOS ASESORAMIENTO E INVERSIONES SL
- Villarroya Gomez Cristina
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43346 , F 102, S 8, H B 74887, I/A 48 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Liquidador Mancomunado
- Blade Costa Jordi Miquel
- PROKONTOS ASESORAMIENTO E INVERSIONES SL
- Villarroya Gomez Cristina
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43469 , F 176, S 8, H B 429964, I/A 74 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Empresa: ALFASOM AUDIOVISUALES SL
Apoderado
- Berrocal Lanzarot Alvaro
- Garcia Bosch Xavier
- Mendoza Cachero Maria Del Carmen
- Villarroya Gomez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43490 , F 92, S 8, H B 430526, I/A 63 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
Empresa: MUSICA VIVA SA
Apoderado
- Berrocal Lanzarot Alvaro
- Garcia Bosch Xavier
- Mendoza Cachero Maria Carmen
- Valdor Jorda Carolina
- Villarroya Gomez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43346 , F 102, S 8, H B 74887, I/A 47 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
VER MAS ACTOS
Información de VILLARROYA GOMEZ CRISTINA
Mostramos los datos de VILLARROYA GOMEZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLARROYA GOMEZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos