ALESTOUR SERVICIOS TURISTICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sirio, 54
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALESTOUR SERVICIOS TURISTICOS SL
CIF B84181965
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 13/12/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ALESTOUR SERVICIOS TURISTICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALESTOUR SERVICIOS TURISTICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Alfonso | Administrador Solidario | 16/11/2016 | 24/01/2018 |
Soto Insuga Ester | Liquidador | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
Soto Insuga Ester | Administrador Solidario | 16/11/2016 | 24/01/2018 |
Garcia Garcia Alfonso | Consejero Delegado | 16/11/2016 | |
Garcia Garcia Alfonso | Consejero | 16/11/2016 | |
Insuga Garciafilia Maria Del Carmen | Vicepresidente | 16/11/2016 | |
Insuga Garciafilia Maria Del Carmen | Consejero | 16/11/2016 | |
Soto Garrido Victor | Presidente | 16/11/2016 | |
Soto Garrido Victor | Consejero | 16/11/2016 | |
Soto Garrido Victor | Apoderado | 16/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALESTOUR SERVICIOS TURISTICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20784 , F 13, S 8, H M 368281, I/A 5 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20784 , F 13, S 8, H M 368281, I/A 5 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20784 , F 13, S 8, H M 368281, I/A 5 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20784 , F 13, S 8, H M 368281, I/A 5 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20784 , F 13, S 8, H M 368281, I/A 4 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20784 , F 13, S 8, H M 368281, I/A 4 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20784 , F 13, S 8, H M 368281, I/A 4 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20784 , F 13, S 8, H M 368281, I/A 4 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-195-28