INSUGA GARCIAFILIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de INSUGA GARCIAFILIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE INSUGA GARCIAFILIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO VEC SA | Administrador Solidario | 22/11/2013 |
VINCULACIONES DE INSUGA GARCIAFILIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE INSUGA GARCIAFILIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: GRUPO VEC SA
Administrador Solidario
- Insuga Garciafilia Maria Del Carmen
- Soto Garrido Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 53, S 8, H M 54843, I/A 12 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: ALESTOUR SERVICIOS TURISTICOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Garcia Alfonso
- Insuga Garciafilia Maria Del Carmen
- Soto Garrido Victor
- Soto Insuga Ester
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Insuga Garciafilia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20784 , F 13, S 8, H M 368281, I/A 4 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Empresa: GRUPO VEC SA
Administrador Solidario
- Insuga Garciafilia Maria Del Carmen
- Soto Garrido Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 53, S 8, H M 54843, I/A 11 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-28
Empresa: GRUPO SOING SL
Consejero Delegado
- Insuga Garciafilia Maria Del Carmen
Consejero
- Insuga Garciafilia Maria Del Carmen
- Soto Garrido Carlos
- Soto Garrido Victor
Presidente
- Insuga Garciafilia Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628 , F 82, S 8, H M 61089, I/A 5 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
Información de INSUGA GARCIAFILIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de INSUGA GARCIAFILIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de INSUGA GARCIAFILIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos