ALEPH SUN CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Charles Robert Darwin, 20
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALEPH SUN CAPITAL SL
CIF B84715184
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 08/05/2006
Propietario NOBESOL LEVANTE SL
VINCULACIONES DE ALEPH SUN CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALEPH SUN CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Echevarria Amirola Ivan | Liquidador Unico | 30/10/2018 | 02/12/2019 |
NOBESOL LEVANTE SL | Socio Unico | 30/10/2018 | 02/12/2019 |
Belloch Carrasco Noel Zacarias | Consejero Delegado | 30/10/2018 | |
Belloch Carrasco Noel Zacarias | Consejero | 30/10/2018 | |
Belloch Lopez Noel | Presidente | 30/10/2018 | |
Belloch Lopez Noel | Consejero | 30/10/2018 | |
Navarro Paulo Carlos Fernando | Secretario | 30/10/2018 | |
Navarro Paulo Carlos Fernando | Consejero | 30/10/2018 |
ACTOS BORME DE ALEPH SUN CAPITAL SL
- Se ha constatado sobrevenidamente la existencia de participaciones sociales titularidad de la sociedad liquidada en otras mercantiles por su valor total de 78.260 euros, las cuales son adjudicadas en su totalidad al socio único, la mercantil "NOBESOL LEVANTE, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 8, S 8, H V 139537, I/A 7 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 7, S 8, H V 139537, I/A 6 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 7, S 8, H V 139537, I/A 6 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 7, S 8, H V 139537, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 7, S 8, H V 139537, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 7, S 8, H V 139537, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 7, S 8, H V 139537, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 7, S 8, H V 139537, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-46
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: "ARTICULO 25º.- El ejercicio social comenzará el 1 de Enero y concluirá el día 31 de Diciembre del mismo año . Por excepción, el ejercicio social correspondiente al año en que la sociedad se constituye, comenzaráen la fecha en que inicie sus operaciones".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 7, S 8, H V 139537, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-46