BELLOCH CARRASCO NOEL ZACARIAS
Informe ejecutivo de BELLOCH CARRASCO NOEL ZACARIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 62
Empresas inactivas: 53
CARGOS DE BELLOCH CARRASCO NOEL ZACARIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NONWATIO TECHNOLOGY SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 15/11/2022 | |
BATERNOVA STORAGE COMPANY SL | Apoderado | 30/08/2022 | |
ARIDOS DE SEGORBE SL | Administrador Unico | 18/06/2013 | |
OLMEDILLA ENERGIA E INFRAESTRUCTURAS AIE | Secretario | 03/02/2009 | |
OLMEDILLA ENERGIA E INFRAESTRUCTURAS AIE | Consejero | 03/02/2009 |
VINCULACIONES DE BELLOCH CARRASCO NOEL ZACARIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLOCH CARRASCO NOEL ZACARIAS
Empresa: ECOTRARES INVESTMENTS SL
Liquidador Solidario
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
- Gomez De La Torre Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 158202, I/A 8 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-46
Empresa: ECOTRARES INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
- Gomez De La Torre Juan
Liquidador Solidario
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
- Gomez De La Torre Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 158202, I/A 8 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-46
Empresa: NONWATIO TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
- Juanes Peris Jose Helenio
- Juanes Peris Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 38, S 8, H V 155312, I/A 15 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-46
Empresa: BATERNOVA STORAGE COMPANY SL
Apoderado
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11226, L 8504, F 104, S 8, H V 206162, I/A 2 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-46
Empresa: INVERART SOLAR SOLUTIONS SL
Consejero
- Avila Chillida Vicente Rafael
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
- Luis Esparza Bernardo Alberto
Presidente
Secretario
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9642, L 6924, F 46, S 8, H V 154369, I/A 4 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-46
Empresa: INVERART INVESTMENT SL
Consejero
- Avila Chillida Vicente Rafael
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
- Luis Esparza Bernardo Alberto
Presidente
Secretario
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9642, L 6924, F 46, S 8, H V 154369, I/A 3 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-46
Empresa: NONWATIO TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
Consejero Delegado Solidario
- Avila Chillida Vicente Rafael
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
Consejero
- Belloch Carrasco Maria
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
Presidente
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9669, L 6951, F 176, S 8, H V 155312, I/A 7 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-46
Empresa: ALEPH SUN CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
Consejero
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
- Belloch Lopez Noel
- Navarro Paulo Carlos Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9202, L 6485, F 7, S 8, H V 139537, I/A 5 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-46
Empresa: INVERSIONES PRADOVIEJO CIII SICAV
Consejero Delegado
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
Consejero
- Belloch Carrasco Maria
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
- Belloch Lopez Noel Enrique
- Gil Cervera Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24248 , F 194, S 8, H M 435830, I/A 19 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-28
Empresa: GARION INVERSIONES SICAV
Consejero
- Belloch Carrasco Maria
- Belloch Carrasco Noel Zacarias
- Belloch Lopez Noel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 214, S 8, H M 306804, I/A 21 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
VER MAS ACTOS
Información de BELLOCH CARRASCO NOEL ZACARIAS
Mostramos los datos de BELLOCH CARRASCO NOEL ZACARIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLOCH CARRASCO NOEL ZACARIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos