ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 58
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL
CIF B86689346
Capital Social 4500.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 08/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sunkel Mena Juan Pablo | Liquidador | 11/03/2021 | 11/03/2021 |
Sunkel Mena Juan Pablo | Administrador Unico | 06/05/2015 | 11/03/2021 |
Cremades Carrillo Maria Isabel | Administrador Unico | 18/04/2013 | 06/05/2015 |
ACTOS BORME DE ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 4 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 4 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 4 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 4 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
- C/ ALCALA 58 1º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
- C/ GENERAL PARDIÑAS, NUMERO 112 BIS 1º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 166, S 8, H M 557728, I/A 1 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Dirección:C/ ALCALA - NUMERO 93, 3º F, ESQUINA C/ VELAZQUEZ (MADRID)
Comienzo de operaciones:08/03/13
Capital:4.500,00 Euros
Objeto social:LA GESTION Y PRESTACION DE SERVICIOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO A TODO TIPODE EMPRESAS EN MATERIA DE CONTABILIDAD INFORMATICA JURIDICA, LABORAL, ECONOMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA E INMOBILIARIA, PUDIENDO CONTRATAR TANTO CON PERSONAS FISICAS O JURIDICAS, ORGANISMOS ESTATALES, PARAESTATALES..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 166, S 8, H M 557728, I/A 1 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28