SUNKEL MENA JUAN PABLO
Informe ejecutivo de SUNKEL MENA JUAN PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUNKEL MENA JUAN PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL | Liquidador | 11/03/2021 | 11/03/2021 |
ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 06/05/2015 | 11/03/2021 |
VIVIENDAS BALUARTE SL | Apoderado Solidario | 08/04/2010 | 02/10/2020 |
VINCULACIONES DE SUNKEL MENA JUAN PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUNKEL MENA JUAN PABLO
Empresa: ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL
Liquidador
- Sunkel Mena Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 4 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Sunkel Mena Juan Pablo
Liquidador
- Sunkel Mena Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 4 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Empresa: VIVIENDAS BALUARTE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30041 , F 31, S 8, H M 340129, I/A 24 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: ALENTA GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Sunkel Mena Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30986 , F 168, S 8, H M 557728, I/A 2 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: VIVIENDAS BALUARTE SL
Apoderado Solidario
- Martinez Orellana Jose Ramon
- Sunkel Mena Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19393 , F 216, S 8, H M 340129, I/A 16 (08/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Información de SUNKEL MENA JUAN PABLO
Mostramos los datos de SUNKEL MENA JUAN PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUNKEL MENA JUAN PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos