ALEGA ASESORES Y CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Averroes, 8
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social ALEGA ASESORES Y CONSULTORES SL
CIF B91249227
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 03/12/2002
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALEGA ASESORES Y CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALEGA ASESORES Y CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrera Jimenez Manuel | Apoderado | 15/10/2019 | 11/03/2024 |
Jimenez Padilla Mercedes | Liquidador Unico | 11/03/2024 | 11/03/2024 |
Jimenez Padilla Mercedes | Administrador Unico | 11/03/2024 | |
Mercedes Jimenez Padilla | Administrador Unico | 14/10/2019 | 11/03/2024 |
Lopez Saez Crispin | Administrador Unico | 06/08/2013 | 14/10/2019 |
Herrera Rubio Manuel | Administrador Solidario | 06/08/2013 | |
Lopez Saez Crispin | Administrador Solidario | 06/08/2013 |
ACTOS BORME DE ALEGA ASESORES Y CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 90, S 8, H SE 50794, I/A 6 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 90, S 8, H SE 50794, I/A 6 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 90, S 8, H SE 50794, I/A 6 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 90, S 8, H SE 50794, I/A 6 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 90, S 8, H SE 50794, I/A 6 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 90, S 8, H SE 50794, I/A 6 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 88, S 8, H SE 50794, I/A 5 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 88, S 8, H SE 50794, I/A 4 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 88, S 8, H SE 50794, I/A 4 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 87, S 8, H SE 50794, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-41