MERCEDES JIMENEZ PADILLA
Informe ejecutivo de MERCEDES JIMENEZ PADILLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MERCEDES JIMENEZ PADILLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEGA ASESORES Y CONSULTORES SL | Administrador Unico | 14/10/2019 | 11/03/2024 |
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO DE EMPRESAS SL | Administrador Unico | 11/10/2016 | 08/03/2024 |
VINCULACIONES DE MERCEDES JIMENEZ PADILLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCEDES JIMENEZ PADILLA
Empresa: ALEGA ASESORES Y CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Mercedes Jimenez Padilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3597 , F 88, S 8, H SE 50794, I/A 4 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-41
Administrador Unico
- Mercedes Jimenez Padilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 45, S 8, H SE 18105, I/A 6 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-41
Información de MERCEDES JIMENEZ PADILLA
Mostramos los datos de MERCEDES JIMENEZ PADILLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCEDES JIMENEZ PADILLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos