ALCOCONS D'ARAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Rei Juan Carlos I, 6
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALCOCONS D'ARAM SL
CIF B54504824
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 02/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Tonda Llorca Jeronimo
VINCULACIONES DE ALCOCONS D'ARAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALCOCONS D'ARAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tonda Llorca Jeronimo | Socio Unico | 18/04/2013 | 15/01/2019 |
Tonda Llorca Jeronimo | Administrador Unico | 19/04/2013 | 15/01/2019 |
Tonda Llorca Jeronimo | Liquidador | 15/01/2019 | 15/01/2019 |
Perez Zaragozi Jose Maria | Administrador Mancomunado | 19/07/2010 | 19/04/2013 |
Tonda Llorca Jeronimo | Administrador Mancomunado | 19/07/2010 | 19/04/2013 |
ACTOS BORME DE ALCOCONS D'ARAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 4 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 4 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 4 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 4 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 3 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 3 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 3 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 2 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 151, S 8, H A 122166, I/A 1 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-03
Dirección:AVDA JUAN CARLOS I 6 - ATICO (VILLAJOYOSA)
Comienzo de operaciones:02/07/10
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:1.- La explotación de estaciones de servicio, dedicadas a la venta de carburantes, del monopolio de petróleos. Así como el transporte con medios propios o ajenos de los productos y materiales dedicados a la venta.- 2.- La venta o alquiler de todo tipo de vehículos terrestres, fluviales y marítimos n
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 151, S 8, H A 122166, I/A 1 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-03