TONDA LLORCA JERONIMO
Informe ejecutivo de TONDA LLORCA JERONIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TONDA LLORCA JERONIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCOCONS D'ARAM SL | Socio Unico | 18/04/2013 | 15/01/2019 |
ALCOCONS D'ARAM SL | Administrador Unico | 19/04/2013 | 15/01/2019 |
ALCOCONS D'ARAM SL | Liquidador | 15/01/2019 | 15/01/2019 |
ALCOCONS D'ARAM SL | Administrador Mancomunado | 19/07/2010 | 19/04/2013 |
L'ALCOCO 2000 SL | Liquidador | 23/10/2009 | 23/10/2009 |
L'ALCOCO 2000 SL | Administrador Unico | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE TONDA LLORCA JERONIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TONDA LLORCA JERONIMO
Empresa: ALCOCONS D'ARAM SL
Liquidador
- Tonda Llorca Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 4 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Empresa: ALCOCONS D'ARAM SL
Administrador Unico
- Tonda Llorca Jeronimo
Liquidador
- Tonda Llorca Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 4 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-03
Empresa: ALCOCONS D'ARAM SL
Administrador Unico
- Tonda Llorca Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 3 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-03
Empresa: ALCOCONS D'ARAM SL
Administrador Mancomunado
- Perez Zaragozi Jose Maria
- Tonda Llorca Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 3 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-03
Empresa: ALCOCONS D'ARAM SL
Socio Único
- Tonda Llorca Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 152, S 8, H A 122166, I/A 2 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-03
Empresa: ALCOCONS D'ARAM SL
Administrador Mancomunado
- Perez Zaragozi Jose Maria
- Tonda Llorca Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 151, S 8, H A 122166, I/A 1 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-03
Empresa: L'ALCOCO 2000 SL
Liquidador
- Tonda Llorca Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 90, S 8, H A 97663, I/A 2 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-03
Empresa: L'ALCOCO 2000 SL
Administrador Unico
- Tonda Llorca Jeronimo
Liquidador
- Tonda Llorca Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3029 , F 90, S 8, H A 97663, I/A 2 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-03
Información de TONDA LLORCA JERONIMO
Mostramos los datos de TONDA LLORCA JERONIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TONDA LLORCA JERONIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos