ECO ELECTRONIC RECYCLING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Berlin, 67
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ECO ELECTRONIC RECYCLING SL
CIF B63339097
Fecha de Constitución 19/11/2003
Nombres Anteriores
- ALCLAS WORLD SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Clavell Marce Sonia
VINCULACIONES DE ECO ELECTRONIC RECYCLING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ECO ELECTRONIC RECYCLING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clavell Marce Sonia | Administrador Unico | 19/08/2015 | 19/12/2018 |
Clavell Marce Sonia | Apoderado | 15/06/2011 | 19/12/2018 |
Lizondo Juan Felipe | Apoderado Solidario | 16/06/2016 | 19/12/2018 |
BCN FUHF SL | Administrador Unico | 24/05/2011 | 19/08/2015 |
Philip Boulstridge Balari | REPR.143 RRM | 24/05/2011 | 19/08/2015 |
Christian Tury | Administrador Unico | 24/05/2011 |
ACTOS BORME DE ECO ELECTRONIC RECYCLING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 75, S 8, H B 274895, I/A 15 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1388/2018, AUTO 270/2018, FIRME, DE FECHA 13/11/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 75, S 8, H B 274895, I/A 15 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08
- AMPLIAR A: LA PRESTACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:CONTACTOS CON TERCEROS EN ENTORNOS MULTIMEDIA,SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO A TERCEROS,GESTION DE COBROS Y PAGOS,GESTION MECANIZADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 75, S 8, H B 274895, I/A 14 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 75, S 8, H B 274895, I/A 13 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 74, S 8, H B 274895, I/A 12 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 74, S 8, H B 274895, I/A 12 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 72, S 8, H B 274895, I/A 11 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: "BCN FUHF SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 72, S 8, H B 274895, I/A 10 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
Empresa: ALCLAS WORLD SL
- LA COMPRAVENTA A PARTICULARES,EMPRESAS Y/O PROFESIONALES,PARA SU POSTERIOREXPORTACION,VENTA AL MAYOR Y/O DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE TERMINALES DETELEFONIA MOVIL,APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 71, S 8, H B 274895, I/A 9 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
Empresa: ALCLAS WORLD SL
- CL BERLIN Num.67 P.3 PTA.A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 71, S 8, H B 274895, I/A 9 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08