AGUA Y CIUDAD AGBAR ENTREPRENEURSHIP INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Leonor, 39
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGUA Y CIUDAD AGBAR ENTREPRENEURSHIP INVESTMENTS SL
CIF B66027251
Capital Social 968660.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 23/04/2013
Nombres Anteriores
- AGUA Y CIUDAD ENTREPRENEURSHIP INVESTMENTS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario AGBAR SL
VINCULACIONES DE AGUA Y CIUDAD AGBAR ENTREPRENEURSHIP INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUA Y CIUDAD AGBAR ENTREPRENEURSHIP INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGBAR SL | Socio Unico | 30/10/2019 | 06/07/2023 |
Garcia Berenguer Pablo | Apoderado Solidario | 24/05/2017 | 06/07/2023 |
Lloses Mercadal Ivet | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2017 | 06/07/2023 |
Montero Ruano Carlos | Administrador Unico | 02/08/2019 | 06/07/2023 |
Montero Ruano Carlos | Liquidador | 06/07/2023 | 06/07/2023 |
Olmo Chaos Arsenio | Apoderado Solidario | 12/07/2017 | 06/07/2023 |
Rayon Martin Fernando | Apoderado Solidario | 11/07/2013 | 06/07/2023 |
Ribalaygue Calzada Sonia | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2017 | 06/07/2023 |
Yus Arnal Rosa Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2017 | 06/07/2023 |
Yus Arnal Rosa Maria | Apoderado | 11/03/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGUA Y CIUDAD AGBAR ENTREPRENEURSHIP INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 112, S 8, H M 656968, I/A 10 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 112, S 8, H M 656968, I/A 10 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 112, S 8, H M 656968, I/A 10 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 112, S 8, H M 656968, I/A 10 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 111, S 8, H M 656968, I/A 9 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 111, S 8, H M 656968, I/A 8 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 111, S 8, H M 656968, I/A 7 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 111, S 8, H M 656968, I/A 7 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
- AGUA Y CIUDAD AGBAR ENTREPRENEURSHIP INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 111, S 8, H M 656968, I/A 6 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 1.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36614 , F 111, S 8, H M 656968, I/A 6 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28