AGRUPACION RECAMBIOS VEHICULOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV SIGLO XXI Num.88
Código Postal 08840
Municipio Viladecans
Provincia Barcelona
Razón Social AGRUPACION RECAMBIOS VEHICULOS SL
CIF B66353632
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 14/07/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AGRUPACION RECAMBIOS VEHICULOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRUPACION RECAMBIOS VEHICULOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bove Pons Jordi | Consejero Delegado Mancomunado | 20/08/2019 | 31/10/2022 |
Bove Pons Jordi | Secretario | 20/08/2019 | 31/10/2022 |
Bove Pons Jordi | Consejero | 12/12/2017 | 31/10/2022 |
Carmona Moreno Susana | Consejero | 10/10/2014 | 31/10/2022 |
Fornells Escola Ramon | Consejero | 10/10/2014 | 31/10/2022 |
Garcia Fernandez Luis | Consejero | 10/10/2014 | 31/10/2022 |
Garcia Fernandez Luis | Vicepresidente | 12/12/2017 | 31/10/2022 |
Garcia Fernandez Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 12/12/2017 | 31/10/2022 |
Gorge Riera Pablo Vicente Salvador | Consejero | 20/08/2019 | 31/10/2022 |
Pedros Abarca Marc | Consejero | 12/12/2017 | 31/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGRUPACION RECAMBIOS VEHICULOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 31, S 8, H B 457630, I/A 5 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 31, S 8, H B 457630, I/A 5 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 31, S 8, H B 457630, I/A 5 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 31, S 8, H B 457630, I/A 4 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 31, S 8, H B 457630, I/A 4 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 31, S 8, H B 457630, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 30, S 8, H B 457630, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 30, S 8, H B 457630, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Consejero Delegado Mancomunado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 30, S 8, H B 457630, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 27, S 8, H B 457630, I/A 1 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-08