SOTO MEDINA LUIS
Informe ejecutivo de SOTO MEDINA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOTO MEDINA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDEL BCN AUTOMOCION SA | Consejero | 16/08/2024 | |
ANDEL BCN AUTOMOCION SA | Vicesecret. | 16/08/2024 | |
EUROINTER SANT ANDREU SL | Administrador Solidario | 08/04/2015 |
VINCULACIONES DE SOTO MEDINA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO MEDINA LUIS
Empresa: ANDEL BCN AUTOMOCION SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Soto Medina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 525884, I/A 6 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: AGRUPACION RECAMBIOS VEHICULOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 31, S 8, H B 457630, I/A 5 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-08
Empresa: AGRUPACION RECAMBIOS VEHICULOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Soto Medina Luis
Vicepresidente
- Soto Medina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 30, S 8, H B 457630, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Empresa: EUROINTER SANT ANDREU SL
Administrador Solidario
- Soto Medina Luis
- Soto Medina Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44758 , F 216, S 8, H B 465624, I/A 1 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
Empresa: AGRUPACION RECAMBIOS VEHICULOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno Garcia Manuel
- Soto Medina Luis
- Vilchez Escribano Manuel Luis
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Soto Medina Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44490 , F 27, S 8, H B 457630, I/A 1 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-08
Información de SOTO MEDINA LUIS
Mostramos los datos de SOTO MEDINA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO MEDINA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos