AGRUPACION INSTALADORES MANTENEDORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cobre, 4
Código Postal 04746
Municipio La Mojonera
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGRUPACION INSTALADORES MANTENEDORES SL
CIF B04760922
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Reparación de maquinaria
Fecha de Constitución 13/02/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AGRUPACION INSTALADORES MANTENEDORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRUPACION INSTALADORES MANTENEDORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrido Fernandez Manuel | Secretario | 03/06/2013 | 20/01/2015 |
Garrido Fernandez Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 03/06/2013 | 20/01/2015 |
Garrido Fernandez Manuel | Consejero | 03/06/2013 | 20/01/2015 |
Gil Gordo Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 03/06/2013 | 20/01/2015 |
Gil Gordo Manuel | Consejero | 03/06/2013 | 20/01/2015 |
Gutierrez Miguel Jose Ignacio | Vicepresidente | 03/06/2013 | 20/01/2015 |
Gutierrez Miguel Jose Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 03/06/2013 | 20/01/2015 |
Gutierrez Miguel Jose Ignacio | Consejero | 03/06/2013 | 20/01/2015 |
Villanueva Alcaraz Antonio Javier | Liquidador | 20/01/2015 | 20/01/2015 |
Villanueva Alcaraz Antonio Javier | Presidente | 03/06/2013 | 20/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGRUPACION INSTALADORES MANTENEDORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 211, S 8, H AL 41425, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 211, S 8, H AL 41425, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 211, S 8, H AL 41425, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-04
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 211, S 8, H AL 41425, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-04
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 210, S 8, H AL 41425, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-04
Dirección:C/ COBRE 4 - POLIGONO INDUSTRIAL CIUDAD DEL TRANS (MOJONERA (LA))
Comienzo de operaciones:13/02/13
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La reforma, instalación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipamientosde sean necesarios para cualquier instalación petrolífera, incluido la ingenería, pruebas reglamentarias, equipos informáticos, obra civil, instalaciones de gas y estructura. Compraventa, distribución e importación de equipos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 210, S 8, H AL 41425, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-04