VILLANUEVA ALCARAZ ANTONIO JAVIER
Informe ejecutivo de VILLANUEVA ALCARAZ ANTONIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILLANUEVA ALCARAZ ANTONIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KORALGAS 23 SL | Administrador Unico | 18/07/2023 | |
ENERGETICOS EXPRESS 18 SL | Apoderado | 20/07/2022 | |
REBLUTRANS SL | Administrador Unico | 19/05/2021 |
VINCULACIONES DE VILLANUEVA ALCARAZ ANTONIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILLANUEVA ALCARAZ ANTONIO JAVIER
Empresa: OLEOCAUDAL SL
Apoderado
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2291 , F 142, S 8, H AL 15276, I/A 14 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-04
Empresa: OLEOCAUDAL SL
Apoderado
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 105, S 8, H AL 15276, I/A 13 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-04
Empresa: OLEOCAUDAL SL
Administrador Unico
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 105, S 8, H AL 15276, I/A 12 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-04
Empresa: KORALGAS 23 SL
Administrador Unico
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 168, S 8, H AL 56676, I/A 1 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-04
Empresa: ENERGETICOS EXPRESS 18 SL
Apoderado
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413 , F 4, S 8, H AL 36911, I/A 14 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-04
Empresa: REBLUTRANS SL
Administrador Unico
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 190, S 8, H AL 52492, I/A 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-04
Liquidador
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 211, S 8, H AL 41425, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-04
Consejero Delegado Mancomunado
- Garrido Fernandez Manuel
- Gil Gordo Manuel
- Gutierrez Miguel Jose Ignacio
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Consejero
- Garrido Fernandez Manuel
- Gil Gordo Manuel
- Gutierrez Miguel Jose Ignacio
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Presidente
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 211, S 8, H AL 41425, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-04
Empresa: SECTOROIL SRL
Administrador Mancomunado
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 174, S 8, H AL 42012, I/A 4 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-04
Administrador Mancomunado
- Cesar Morcillo Jose Manuel
- Romero Martin Antonio
- Villanueva Alcaraz Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 173, S 8, H AL 42012, I/A 2 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-04
VER MAS ACTOS
Información de VILLANUEVA ALCARAZ ANTONIO JAVIER
Mostramos los datos de VILLANUEVA ALCARAZ ANTONIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILLANUEVA ALCARAZ ANTONIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos