AGROJARDIN CENTRAL DE COMPRAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 191
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGROJARDIN CENTRAL DE COMPRAS SL
CIF B62027966
Capital Social 333500.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
Nombres Anteriores
- BATLLE AGRICULTURA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Batlle Valldeperes Ramon
VINCULACIONES DE AGROJARDIN CENTRAL DE COMPRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGROJARDIN CENTRAL DE COMPRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batlle Alarcon Alberto | Consejero | 16/05/2012 | 22/08/2018 |
Batlle Artigues Ramon M | Consejero | 16/05/2012 | 22/08/2018 |
Batlle Valldeperes Francisco | Secretario | 16/05/2012 | 22/08/2018 |
Batlle Valldeperes Francisco | Consejero | 16/05/2012 | 22/08/2018 |
Batlle Valldeperes Francisco | Consejero Delegado | 16/05/2012 | 22/08/2018 |
Batlle Valldeperes Miquel | Consejero | 16/05/2012 | 22/08/2018 |
Batlle Valldeperes Ramon | Presidente | 16/05/2012 | 22/08/2018 |
Batlle Valldeperes Ramon | Consejero | 16/05/2012 | 22/08/2018 |
Batlle Valldeperes Ramon | Consejero Delegado | 16/05/2012 | 22/08/2018 |
Batlle Valldeperes Francisco | Administrador | 16/05/2012 |
ACTOS BORME DE AGROJARDIN CENTRAL DE COMPRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32013 , F 75, S 8, H B 204134, I/A 4 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
- LA COMPRA,VENTA Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE ARTICULOS DE FERRETERIA,DECORACION,BRICOLAJE,AGRICULTURA,ABONOS,FERTILIZANTES,SUSTRATOS,TURBAS Y TODOTIPO DE PRODUCTOS PARA PLANTAS,CULTIVOS Y SEMILLAS,PIENSO,ALIMENTOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32013 , F 71, S 8, H B 204134, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
- AGROJARDIN CENTRAL DE COMPRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32013 , F 71, S 8, H B 204134, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32013 , F 71, S 8, H B 204134, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
Capital Anterior: | 33.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 333.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 895,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32013 , F 71, S 8, H B 204134, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32013 , F 71, S 8, H B 204134, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32013 , F 71, S 8, H B 204134, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08