BATLLE VALLDEPERES FRANCISCO
Informe ejecutivo de BATLLE VALLDEPERES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BATLLE VALLDEPERES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA | Consejero | 24/11/2022 | |
HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA | Presidente | 24/11/2022 | |
HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA | Consejero Delegado Solidario | 24/11/2022 | |
HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA | Consejero | 18/08/2017 | |
HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA | Consejero Delegado | 18/08/2017 | |
HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA | Consejero | 21/08/2012 | |
HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA | Consejero Delegado | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE BATLLE VALLDEPERES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BATLLE VALLDEPERES FRANCISCO
Empresa: HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA
Consejero Delegado Solidario
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Ramon
Consejero
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Jose
- Batlle Valldeperes Miguel
- Batlle Valldeperes Ramon
Presidente
- Batlle Valldeperes Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24850 , F 103, S 8, H B 77835, I/A 13 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: SEMILLAS BATLLE SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Ramon
- Gine Falguera David
Consejero
- Batlle Alarcon Alberto
- Batlle Artigues Ramon M
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Ramon
- Gine Falguera David
PRES.HONORI.
Presidente
Secretario
- Batlle Valldeperes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43575 , F 97, S 8, H B 2771, I/A 69 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-08
Empresa: SEMILLAS BATLLE SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Ramon
Consejero
- Batlle Alarcon Alberto
- Batlle Artigues Ramon M
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Ramon
- Gine Falguera David
Presidente
Secretario
- Batlle Valldeperes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43575 , F 93, S 8, H B 2771, I/A 65 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Empresa: HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA
Consejero Delegado
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Ramon
Consejero
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Jose
- Batlle Valldeperes Miguel
- Batlle Valldeperes Ramon
Presidente
- Batlle Valldeperes Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24850 , F 103, S 8, H B 77835, I/A 12 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-08
Empresa: SEMILLAS BATLLE SA
Consejero Delegado
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Ramon
Consejero
- Batlle Alarcon Alberto
- Batlle Artigues Ramon M
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Miquel
- Batlle Valldeperes Ramon
Presidente
Secretario
- Batlle Valldeperes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32631 , F 75, S 8, H B 2771, I/A 57 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-08
Empresa: HIJOS DE FRANCISCO BATLLE VERNIS SA
Consejero Delegado
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Ramon
Consejero
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Jose
- Batlle Valldeperes Miguel
- Batlle Valldeperes Ramon
Presidente
- Batlle Valldeperes Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24850 , F 102, S 8, H B 77835, I/A 11 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
Consejero Delegado
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Ramon
Consejero
- Batlle Alarcon Alberto
- Batlle Artigues Ramon M
- Batlle Valldeperes Francisco
- Batlle Valldeperes Miquel
- Batlle Valldeperes Ramon
Presidente
Secretario
- Batlle Valldeperes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32013 , F 71, S 8, H B 204134, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: BATLLE AGRICULTURA SL
Administrador
- Batlle Valldeperes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32013 , F 71, S 8, H B 204134, I/A 3 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: SEMILLAS BATLLE SA
Consejero
PRES.HONORI.
Presidente
Secretario
- Batlle Valldeperes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32631 , F 72, S 8, H B 2771, I/A 50 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Información de BATLLE VALLDEPERES FRANCISCO
Mostramos los datos de BATLLE VALLDEPERES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BATLLE VALLDEPERES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos