AGREMPORDA SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social AGREMPORDA SL
CIF B08796765
Actividad Servicios administrativos combinados
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Imma Xifra Pages
VINCULACIONES DE AGREMPORDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGREMPORDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anna Xifra Pages | Consejero | 20/01/2011 | 27/11/2012 |
Imma Xifra Pages | Presidente | 20/01/2011 | 27/11/2012 |
Imma Xifra Pages | Consejero | 20/01/2011 | 27/11/2012 |
Lluis Xifra Pages | Consejero | 20/01/2011 | 27/11/2012 |
Manuel Xifra Pages | Consejero | 20/01/2011 | 27/11/2012 |
Narcis Xifra Pages | Secretario | 20/01/2011 | 27/11/2012 |
Narcis Xifra Pages | Consejero | 20/01/2011 | 27/11/2012 |
Narcis Xifra Pages | Consejero Delegado | 29/05/2009 | 20/01/2011 |
ACTOS BORME DE AGREMPORDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 125, S 8, H GI 30848, I/A 8 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 125, S 8, H GI 30848, I/A 8 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 124, S 8, H GI 30848, I/A 6 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-17
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 124, S 8, H GI 30848, I/A 6 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-144-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-1-17
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 123, S 8, H GI 30848, I/A 5 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-17