NARCIS XIFRA PAGES
Informe ejecutivo de NARCIS XIFRA PAGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 43
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE NARCIS XIFRA PAGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IT AMATEUR AND PROFESIONAL SL | Administrador Solidario | 06/06/2024 | |
24 DE MARC PATRIMONI SL | Secretario | 28/01/2021 | |
24 DE MARC PATRIMONI SL | Consejero | 28/01/2021 | |
PRENHERE 2014 SL | Administrador Unico | 01/07/2020 | |
MARFIX PARTICIPACIONS SL | Secretario | 03/04/2020 | |
MARFIX PARTICIPACIONS SL | Consejero | 03/04/2020 | |
COMEXI GROUP SL | Secretario No Consejero | 03/03/2020 | |
BAGI INVERSIONS SL | Consejero | 16/03/2015 | |
PRENHERE 2014 SL | Socio Unico | 26/06/2014 | |
BORO B3 SERVEIS SOCIALS SL | Apoderado | 05/02/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE NARCIS XIFRA PAGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARCIS XIFRA PAGES
Empresa: PROMOTORA 600'NS SL
Apoderado
- Narcis Xifra Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 47798, I/A 11 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-17
Empresa: IT AMATEUR AND PROFESIONAL SL
Administrador Solidario
- Emmanuel Feuzeu Tade
- Narcis Xifra Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 65258, I/A 2 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-17
Empresa: PROMOTORA 600'NS SL
Apoderado
- Narcis Xifra Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 199, S 8, H GI 47798, I/A 10 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-17
Empresa: 24 DE MARC PATRIMONI SL
Consejero
- Anna Xifra Pages
- Imma Xifra Pages
- Manuel Xifra Pages
- Maria Lourdes Xifra Pages
- Narcis Xifra Pages
Presidente
Secretario
- Narcis Xifra Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 206, S 8, H GI 31779, I/A 10 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-17
Empresa: 24 DE MARC PATRIMONI SL
Consejero
- Anna Xifra Pages
- Imma Xifra Pages
- Manuel Xifra Pages
- Maria Lourdes Xifra Pages
- Narcis Xifra Pages
Presidente
Secretario
- Narcis Xifra Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 206, S 8, H GI 31779, I/A 10 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-17
Empresa: PRENHERE 2014 SL
Administrador Unico
- Narcis Xifra Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 47, S 8, H GI 56549, I/A 4 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-17
Empresa: PRENHERE 2014 SL
Administrador Unico
- Narcis Xifra Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 47, S 8, H GI 56549, I/A 4 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-17
Empresa: MARFIX PARTICIPACIONS SL
Consejero
- Anna Xifra Pages
- Imma Xifra Pages
- Manuel Xifra Pages
- Maria Lourdes Xifra Pages
- Narcis Xifra Pages
- Ramon Xifra Pages
Presidente
Secretario
- Narcis Xifra Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 64, S 8, H GI 54173, I/A 9 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-17
Empresa: MARFIX PARTICIPACIONS SL
Consejero
- Anna Xifra Pages
- Imma Xifra Pages
- Manel Xifra Pages
- Maria Lourdes Xifra Pages
- Narcis Xifra Pages
- Ramon Xifra Pages
Presidente
Secretario
- Narcis Xifra Pages
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 64, S 8, H GI 54173, I/A 9 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-17
Empresa: COMEXI GROUP INDUSTRIES SA
Apoderado Mancomunado
- Agnes Juando Viñals
- Jeroen Hendricus Van Der Meer
- Narcis Xifra Pages
- Xavier Pages Pareta
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 66, S 8, H GI 2436, I/A 122 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-17
VER MAS ACTOS
Información de NARCIS XIFRA PAGES
Mostramos los datos de NARCIS XIFRA PAGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARCIS XIFRA PAGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos