AGENCOMER SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA VICENTE BLASCO IBAÑEZ 27 7
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social AGENCOMER SL
CIF B73622524
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Fecha de Constitución 02/03/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Raul Babi De Jesus
VINCULACIONES DE AGENCOMER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGENCOMER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babi De Jesus Raul | Administrador Unico | 05/09/2013 | |
Babi De Jesus Raul | Liquidador Unico | 05/09/2013 | 05/09/2013 |
Raul Babi De Jesus | Socio Unico | 31/08/2010 | 05/09/2013 |
Raul Babi De Jesus | Administrador Unico | 31/08/2010 | 05/09/2013 |
Juan Pedro Andreo Martinez | Administrador Mancomunado | 27/03/2009 | 31/08/2010 |
Raul Babi De Jesus | Administrador Mancomunado | 27/03/2009 | 31/08/2010 |
ACTOS BORME DE AGENCOMER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9244, L 6527, F 98, S 8, H V 140965, I/A 3 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9244, L 6527, F 98, S 8, H V 140965, I/A 3 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9244, L 6527, F 98, S 8, H V 140965, I/A 3 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9244, L 6527, F 98, S 8, H V 140965, I/A 3 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9244, L 6527, F 98, S 8, H V 140965, I/A 3 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-46
- AVDA VICENTE BLASCO IBAÑEZ 27 7 (PATERNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9244, L 6527, F 98, S 8, H V 140965, I/A 2 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 134, S 8, H MU 71441, I/A 2 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 134, S 8, H MU 71441, I/A 2 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 134, S 8, H MU 71441, I/A 2 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 134, S 8, H MU 71441, I/A 2 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-30