JUAN PEDRO ANDREO MARTINEZ
Informe ejecutivo de JUAN PEDRO ANDREO MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JUAN PEDRO ANDREO MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STOMP CAFE SL | Socio Unico | 02/12/2015 | |
STOMP CAFE SL | Administrador Unico | 02/12/2015 |
VINCULACIONES DE JUAN PEDRO ANDREO MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN PEDRO ANDREO MARTINEZ
Empresa: PAMASA MEDIACION SL
Administrador Unico
- Juan Pedro Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 148, S 8, H MU 99428, I/A 2 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-30
Empresa: ROSGREEN FERTILIZANTES SL
Administrador Solidario
- Antonio Hinojosa Alcaraz
- Juan Pedro Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116 , F 53, S 8, H MU 88476, I/A 2 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-30
Empresa: PAMASA MEDIACION SL
Administrador Unico
- Juan Pedro Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 148, S 8, H MU 99428, I/A 1 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-30
Empresa: PAMASA MEDIACION SL
Socio Único
- Juan Pedro Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 148, S 8, H MU 99428, I/A 1 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-30
Empresa: STOMP CAFE SL
Administrador Unico
- Juan Pedro Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3142 , F 24, S 8, H MU 87771, I/A 1 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-30
Empresa: STOMP CAFE SL
Socio Único
- Juan Pedro Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3142 , F 24, S 8, H MU 87771, I/A 1 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-30
Empresa: ROSGREEN FERTILIZANTES SL
Administrador Solidario
- Antonio Hinojosa Alcaraz
- Juan Pedro Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116 , F 53, S 8, H MU 88476, I/A 1 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-30
Empresa: AGENCOMER SL
Administrador Mancomunado
- Juan Pedro Andreo Martinez
- Raul Babi De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 134, S 8, H MU 71441, I/A 2 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-30
Empresa: AGENCOMER SL
Administrador Mancomunado
- Juan Pedro Andreo Martinez
- Raul Babi De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 133, S 8, H MU 71441, I/A 1 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-30
Información de JUAN PEDRO ANDREO MARTINEZ
Mostramos los datos de JUAN PEDRO ANDREO MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN PEDRO ANDREO MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos