AGENCIA NAVARRA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA SA - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social AGENCIA NAVARRA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA SA
CIF A31666019
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CORPORACION PUBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA SL
VINCULACIONES DE AGENCIA NAVARRA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGENCIA NAVARRA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrieta Garnica Jose Antonio | Secretario No Consejero | 07/11/2011 | |
Ascunce Elizaga Jesus Javier | Consejero | 07/11/2011 | |
Catalan Higueras Alberto | Consejero | 01/12/2009 | 07/11/2011 |
CORPORACION PUBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA SL | Socio Unico | 03/03/2011 | 07/11/2011 |
Echeverria Azcona Jesus Maria | Consejero | 07/11/2011 | |
Fernandez Andueza Gerardo | Apoderado | 13/04/2011 | 07/11/2011 |
Franco Pueyo Juan Francisco | Consejero | 07/11/2011 | |
Kutz Peironcely Maria | Vicepresidente | 07/11/2011 | |
Kutz Peironcely Maria | Consejero | 07/11/2011 | |
Martinez Yoldi Cernin | Consejero | 07/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGENCIA NAVARRA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 157, S 8, H NA 14321, I/A 21 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 157, S 8, H NA 14321, I/A 21 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 157, S 8, H NA 14321, I/A 21 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 157, S 8, H NA 14321, I/A 21 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 156, S 8, H NA 14321, I/A 19 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 156, S 8, H NA 14321, I/A 18 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-31
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 156, S 8, H NA 14321, I/A 17 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-31
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 692 , F 155, S 8, H NA014321, I/A00016 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-31