AFIAA REAL ESTATE SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ruiz Perello, 6
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AFIAA REAL ESTATE SPAIN SL
CIF B85421006
Fecha de Constitución 22/04/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AFIAA REAL ESTATE SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AFIAA REAL ESTATE SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brendel Martin | Apoderado Mancomunado | 12/12/2012 | 10/01/2017 |
Gomez Conesa Jaime | Apoderado Mancomunado | 13/10/2011 | 10/01/2017 |
Grimm Norbert Joseph | Apoderado Mancomunado | 11/11/2011 | 10/01/2017 |
Loetscher Patrick Alain | Administrador Unico | 06/06/2016 | 10/01/2017 |
Loetscher Patrick Alain | Apoderado | 22/06/2009 | 10/01/2017 |
Loetscher Patrick Alain | Liquidador | 10/01/2017 | 10/01/2017 |
Rodriguez Cabaleiro Ruben | Apoderado | 03/12/2013 | 10/01/2017 |
Grimm Norbert Joseph | Administrador Unico | 25/09/2014 | 06/06/2016 |
Schuhmacher Axel Hermann Otto | Administrador Unico | 25/09/2014 | |
Bachmann Marcel | Apoderado | 03/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AFIAA REAL ESTATE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 142, S 8, H M 460870, I/A 14 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 142, S 8, H M 460870, I/A 14 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 142, S 8, H M 460870, I/A 14 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 142, S 8, H M 460870, I/A 14 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 142, S 8, H M 460870, I/A 13 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 142, S 8, H M 460870, I/A 13 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 141, S 8, H M 460870, I/A 12 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 141, S 8, H M 460870, I/A 12 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 141, S 8, H M 460870, I/A 11 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 141, S 8, H M 460870, I/A 11 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28