BACHMANN MARCEL
Informe ejecutivo de BACHMANN MARCEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BACHMANN MARCEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFIAA REAL ESTATE SPAIN SL | Apoderado | 03/12/2013 | |
AFIAA GESTION 1 SL | Apoderado | 19/05/2009 | 18/10/2011 |
AFIAA GESTION 1 SL | Apoderado Mancomunado | 18/10/2011 | |
AFIAA REAL ESTATE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 13/10/2011 |
VINCULACIONES DE BACHMANN MARCEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACHMANN MARCEL
Empresa: AFIAA REAL ESTATE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Bachmann Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 141, S 8, H M 460870, I/A 11 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: AFIAA GESTION 1 SL
Apoderado Mancomunado
- Bachmann Marcel
Apoderado
- Bachmann Marcel
- Brauwers Hans Egon
- Brauwers Hans Egon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25255 , F 213, S 8, H M 454716, I/A 11 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: AFIAA REAL ESTATE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Bachmann Marcel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25575 , F 53, S 8, H M 460870, I/A 8 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
Empresa: AFIAA GESTION 1 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25255 , F 210, S 8, H M 454716, I/A 7 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Información de BACHMANN MARCEL
Mostramos los datos de BACHMANN MARCEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACHMANN MARCEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos