AESTHETIC DERMAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PLA DE L'ESTANY 29
Municipio Castelló d'Empúries
Provincia Girona
Razón Social AESTHETIC DERMAL SL
CIF B17599036
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Philippe Marius Armanol Deprez
VINCULACIONES DE AESTHETIC DERMAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AESTHETIC DERMAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elisabeth Maestre Funtane | Apoderado | 15/10/2012 | 12/06/2015 |
Philippe Marius Armanol Deprez | Administrador Unico | 13/12/2010 | 12/06/2015 |
Francoise Angele De Vuyst | Administrador Mancomunado | 06/11/2009 | 13/12/2010 |
Philippe Marius Armanol Deprez | Administrador Mancomunado | 06/11/2009 | 13/12/2010 |
Philippe Marius Armanol Deprez | Socio Unico | 13/12/2010 | 13/12/2010 |
Francoise Angele De Vuyst | Administrador Unico | 06/11/2009 | |
Philippe Marius Armanol Deprez | Apoderado | 31/07/2009 |
ACTOS BORME DE AESTHETIC DERMAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 11 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 11 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 10 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 9 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 8 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 8 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 8 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 7 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 6 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-17