ELISABETH MAESTRE FUNTANE
Informe ejecutivo de ELISABETH MAESTRE FUNTANE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ELISABETH MAESTRE FUNTANE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKIN TECH PHARMA GROUP SL | Apoderado | 31/07/2009 | 18/05/2021 |
AESTHETIC DERMAL SL | Apoderado | 15/10/2012 | 12/06/2015 |
VINCULACIONES DE ELISABETH MAESTRE FUNTANE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ELISABETH MAESTRE FUNTANE
Empresa: SKIN TECH PHARMA GROUP SL
Apoderado
- Elisabeth Maestre Funtane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 223, S 8, H GI 16953, I/A 14 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-17
Empresa: AESTHETIC DERMAL SL
Apoderado
- Elisabeth Maestre Funtane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 66, S 8, H GI 23728, I/A 10 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-17
Empresa: SKIN REBIRTH SL
Apoderado
- Elisabeth Maestre Funtane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 109, S 8, H GI 16953, I/A 4 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-17
Información de ELISABETH MAESTRE FUNTANE
Mostramos los datos de ELISABETH MAESTRE FUNTANE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ELISABETH MAESTRE FUNTANE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos