AESA EUROGONDOLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pallars, 193
Código Postal 08005
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AESA EUROGONDOLAS SL
CIF B62769948
Capital Social 82782.0 Euros
Actividad Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
Página Web www.aesanet.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor GRANT THORNTON SLP
VINCULACIONES DE AESA EUROGONDOLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AESA EUROGONDOLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Basco Duran Alejandro | Apoderado | 06/05/2011 | 20/12/2016 |
Casamayor Coso Francisco Javier | Apoderado | 06/05/2011 | 20/12/2016 |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 11/08/2010 | 20/12/2016 |
Marroquin Sagales Ignacio | Administrador Concursal | 28/11/2011 | 20/12/2016 |
Maymi Colominas Josep | Administrador Concursal | 28/11/2011 | 20/12/2016 |
TAX CONSULTING I AUDITORIA SL | Auditor | 16/02/2009 | 20/12/2016 |
Riera Aguila Josep | Administrador Unico | 07/09/2009 | 19/04/2013 |
Castillo Escudero Pedro | Apoderado | 06/05/2011 | |
Valsells Montagut Jorge | Administrador | 07/09/2009 |
ACTOS BORME DE AESA EUROGONDOLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 67, S 8, H B 240950, I/A 19 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 727/2011, AUTO FIRME DE FECHA 12/09/2016, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 67, S 8, H B 240950, I/A 19 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 67, S 8, H B 240950, I/A 19 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 727/2011, AUTO FIRME DE FECHA 29/04/2013,POR EL QUESE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 67, S 8, H B 240950, I/A 18 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 67, S 8, H B 240950, I/A 17 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 727/2011, AUTO FIRME DE 16/10/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, AUTO FIRME DE 18/02/13,APROBACION PLAN DE LIQUIDACION Y CONVERSION EN INSCRIPCION ANOTACION LETRA A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 67, S 8, H B 240950, I/A 17 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 67, S 8, H B 240950, I/A 17 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 727/2011, AUTO DE FECHA 21/10/2011, ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 63, S 8, H B 240950, I/A A (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 63, S 8, H B 240950, I/A A (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08