CASAMAYOR COSO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CASAMAYOR COSO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASAMAYOR COSO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE STA CO EUROPE GMBH | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/11/2019 |
VINCULACIONES DE CASAMAYOR COSO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAMAYOR COSO FRANCISCO JAVIER
Empresa: DE STA CO EUROPE GMBH
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casamayor Coso Francisco Javier
- Corriente Martin Roberto Manuel
- Manyer Cuberta Jordi
- Wolfgang Finkel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20148 , F 57, S 8, H B 2227, I/A 13 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Empresa: DE STA CO EUROPE GMBH
Apoderado Solidario
- Casamayor Coso Francisco Javier
- Corriente Martin Roberto Manuel
- John Bruce Miller
- Manyer Cuberta Jordi
- Wolfgang Finkel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20148 , F 57, S 8, H B 2227, I/A 13 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Empresa: DE STA CO EUROPE GMBH
Apoderado Solidario
- Casamayor Coso Francisco Javier
- John Bruce Miller
- Wolfgang Finkel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20148 , F 55, S 8, H B 2227, I/A 12 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-08
Empresa: BEST EQUIPMENTS LINE SL
Administrador Unico
- Casamayor Coso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 71, S 8, H B 438905, I/A 3 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08
Empresa: BEST EQUIPMENTS LINE SL
Administrador Unico
- Casamayor Coso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43809 , F 68, S 8, H B 438905, I/A 1 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-08
Empresa: AESA EUROGONDOLAS SL
Apoderado
- Basco Duran Alejandro
- Casamayor Coso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39973 , F 63, S 8, H B 240950, I/A 16 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Empresa: BURBERRY SPAIN SA
Apoderado
- Casamayor Coso Francisco Javier
- Orozco Fornieles Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36994 , F 200, S 8, H B 72030, I/A 105 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-08
Información de CASAMAYOR COSO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CASAMAYOR COSO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAMAYOR COSO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos