ADVENTIS INGENIERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Avila, 18
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ADVENTIS INGENIERIA SL
CIF B83703272
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 03/07/2003
Página Web www.sva-consultorres.net
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ADVENTIS INGENIERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADVENTIS INGENIERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vigara Martin Fernando | Administrador Unico | 23/05/2012 | 18/10/2023 |
Vigara Martin Fernando | Liquidador | 18/10/2023 | 18/10/2023 |
Vigara Murillo Fernando | Apoderado | 28/09/2012 | 18/10/2023 |
Vigara Murillo Fernando | Administrador Unico | 07/01/2011 | 23/05/2012 |
Pedreira Ferreño Andres | Administrador Solidario | 07/01/2011 | |
Vigara Murillo Fernando | Administrador Solidario | 07/01/2011 |
ACTOS BORME DE ADVENTIS INGENIERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 218, S 8, H M 332324, I/A 8 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 218, S 8, H M 332324, I/A 8 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 218, S 8, H M 332324, I/A 8 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 218, S 8, H M 332324, I/A 8 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 7 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 6 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 6 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 5 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 5 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 5 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28