VIGARA MURILLO FERNANDO
Informe ejecutivo de VIGARA MURILLO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIGARA MURILLO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVENTIS INGENIERIA SL | Apoderado | 28/09/2012 | 18/10/2023 |
ADVENTIS INGENIERIA SL | Administrador Unico | 07/01/2011 | 23/05/2012 |
ADVENTIS INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE VIGARA MURILLO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIGARA MURILLO FERNANDO
Empresa: ADVENTIS INGENIERIA SL
Apoderado
- Vigara Murillo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 7 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-28
Empresa: ADVENTIS INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Vigara Murillo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 6 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Empresa: ADVENTIS INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Vigara Murillo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 5 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Empresa: ADVENTIS INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Pedreira Ferreño Andres
- Vigara Murillo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19014 , F 214, S 8, H M 332324, I/A 5 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
Información de VIGARA MURILLO FERNANDO
Mostramos los datos de VIGARA MURILLO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIGARA MURILLO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos