ADVANCE LACTOK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ausias Marc, 13
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADVANCE LACTOK SL
CIF B65290728
Capital Social 340000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 26/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ADVANCE LACTOK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADVANCE LACTOK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canals Clotet Esteve | Apoderado | 08/06/2010 | 29/04/2022 |
Perez Ballart Maria Dolores | Administrador Unico | 04/06/2010 | 29/04/2022 |
Perez Ballart Maria Dolores | Liquidador | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
Perez Ballart Maria Dolores | Administrador Unico | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
ACTOS BORME DE ADVANCE LACTOK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 146, S 8, H B 396469, I/A 5 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 146, S 8, H B 396469, I/A 5 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 146, S 8, H B 396469, I/A 5 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 145, S 8, H B 396469, I/A 4 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 145, S 8, H B 396469, I/A 4 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 280.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 340.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 466,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 144, S 8, H B 396469, I/A 3 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 143, S 8, H B 396469, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 138, S 8, H B 396469, I/A 1 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Dirección:CL AUSIAS MARC Num.13 P.4 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:26/02/10
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:LA PARTICIPACION EN CUALQUIER FORMA ADMITIDA EN DERECHO EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS,CON LA FINALIDAD DE DIRIGIR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LASCOMPAÑIAS PARTICIPADAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 138, S 8, H B 396469, I/A 1 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08