PEREZ BALLART MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de PEREZ BALLART MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ BALLART MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAFIRO NETWORK INVEX SL | Administrador Unico | 05/04/2019 |
VINCULACIONES DE PEREZ BALLART MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BALLART MARIA DOLORES
Empresa: ADVANCE LACTOK SL
Liquidador
- Perez Ballart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 146, S 8, H B 396469, I/A 5 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: ADVANCE LACTOK SL
Administrador Unico
- Perez Ballart Maria Dolores
Liquidador
- Perez Ballart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 146, S 8, H B 396469, I/A 5 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: ADVANCE LACTOK SL
Administrador Unico
- Perez Ballart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 145, S 8, H B 396469, I/A 4 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: ADVANCE LACTOK SL
Administrador Unico
- Perez Ballart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 145, S 8, H B 396469, I/A 4 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: ZAFIRO NETWORK INVEX SL
Administrador Unico
- Perez Ballart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46769 , F 204, S 8, H B 530297, I/A 2 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: ADVANCE LACTOK PPHS SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Esteban Gasso Ignacio
- Perez Ballart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41950 , F 25, S 8, H B 396775, I/A 6 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-08
Empresa: ADVANCE LACTOK PPHS SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Esteban Gasso Ignacio
- Perez Ballart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41950 , F 20, S 8, H B 396775, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: ADVANCE LACTOK SL
Administrador Unico
- Perez Ballart Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41941 , F 138, S 8, H B 396469, I/A 1 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Información de PEREZ BALLART MARIA DOLORES
Mostramos los datos de PEREZ BALLART MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BALLART MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos