ADMINISTRACION DE CUENTAS GLOBALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Monestir de Poblet, 42
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADMINISTRACION DE CUENTAS GLOBALES SL
CIF B98815806
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 22/03/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mallaburn James
VINCULACIONES DE ADMINISTRACION DE CUENTAS GLOBALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADMINISTRACION DE CUENTAS GLOBALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mallaburn James | Liquidador Unico | 04/02/2022 | 04/02/2022 |
Mallaburn James | Administrador Unico | 20/04/2016 | 04/02/2022 |
Mallaburn James | Socio Unico | 20/04/2016 | 04/02/2022 |
Mallaburn Ruena | Apoderado | 09/01/2019 | 04/02/2022 |
Monje Muñoz Karenn-sofia | Apoderado | 10/12/2018 | 04/02/2022 |
ACTOS BORME DE ADMINISTRACION DE CUENTAS GLOBALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 46, S 8, H V 170408, I/A 5 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 46, S 8, H V 170408, I/A 5 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 46, S 8, H V 170408, I/A 5 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 46, S 8, H V 170408, I/A 5 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 46, S 8, H V 170408, I/A 5 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-46
- C/ MONESTIR DE POBLET 42 2 6 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 45, S 8, H V 170408, I/A 4 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 45, S 8, H V 170408, I/A 3 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 44, S 8, H V 170408, I/A 2 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 43, S 8, H V 170408, I/A 1 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 43, S 8, H V 170408, I/A 1 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-46