MALLABURN JAMES
Informe ejecutivo de MALLABURN JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MALLABURN JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS VENTAS ALQUILERES Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 18/10/2017 |
VINCULACIONES DE MALLABURN JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MALLABURN JAMES
Liquidador Unico
- Mallaburn James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 46, S 8, H V 170408, I/A 5 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-46
Administrador Unico
- Mallaburn James
Liquidador Unico
- Mallaburn James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 46, S 8, H V 170408, I/A 5 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-46
Empresa: SUN VALENCIA BRIGHTS SL
Administrador Unico
- Mallaburn James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10318, L 7599, F 120, S 8, H V 177416, I/A 3 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Empresa: SUN VALENCIA BRIGHTS SL
Administrador Solidario
- Mallaburn James
- Nacher Marti Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10318, L 7599, F 120, S 8, H V 177416, I/A 3 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Empresa: SUN VALENCIA BRIGHTS SL
Administrador Solidario
- Mallaburn James
- Nacher Marti Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10318, L 7599, F 120, S 8, H V 177416, I/A 1 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-46
Administrador Unico
- Mallaburn James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 43, S 8, H V 170408, I/A 1 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-46
Socio Único
- Mallaburn James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10112, L 7394, F 43, S 8, H V 170408, I/A 1 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-46
Información de MALLABURN JAMES
Mostramos los datos de MALLABURN JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MALLABURN JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos