HI-MEDIA NETWORK INTERNET ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 12
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HI-MEDIA NETWORK INTERNET ESPAÑA SL
CIF B82229618
Actividad Agencias de publicidad
Nombres Anteriores
- ADLINK INTERNET MEDIA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario HI-MEDIA SA
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE HI-MEDIA NETWORK INTERNET ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HI-MEDIA NETWORK INTERNET ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernard David Jean | Consejero | 04/11/2009 | 27/04/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 20/10/2009 | 27/04/2018 |
Gabriel Gonzalez Oliverio | Consejero | 04/11/2009 | 27/04/2018 |
Garcia Mina Cabredo Felipe | Secretario | 27/04/2018 | |
Garcia Mina Cabredo Felipe | Consejero | 27/04/2018 | |
HI-MEDIA SA | Socio Unico | 04/02/2010 | 27/04/2018 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 14/09/2010 | 27/04/2018 |
Zimmermann Cyril Laurent | Liquidador | 27/04/2018 | 27/04/2018 |
Zimmermann Cyril Laurent | Presidente | 04/11/2009 | 27/04/2018 |
Zimmermann Cyril Laurent | Consejero | 04/11/2009 | 27/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HI-MEDIA NETWORK INTERNET ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 32, S 8, H M 227016, I/A 26 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 32, S 8, H M 227016, I/A 26 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 32, S 8, H M 227016, I/A 26 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 32, S 8, H M 227016, I/A 26 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 32, S 8, H M 227016, I/A 25 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-188-28
Empresa: ADLINK INTERNET MEDIA SL
- HI-MEDIA NETWORK INTERNET ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 32, S 8, H M 227016, I/A 24 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Empresa: ADLINK INTERNET MEDIA SL
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 31, S 8, H M 227016, I/A 23 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Empresa: ADLINK INTERNET MEDIA SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28
Empresa: ADLINK INTERNET MEDIA SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 31, S 8, H M 227016, I/A 22 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-28
Empresa: ADLINK INTERNET MEDIA SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 31, S 8, H M 227016, I/A 22 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-28