ADIS TROFEOS 2014 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Russafa, 10
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADIS TROFEOS 2014 SL
CIF B98893795
Capital Social 6003000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/02/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ADIS TROFEOS 2014 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADIS TROFEOS 2014 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Di Stefano Freites Alfredo Estefano | Administrador Mancomunado | 29/08/2018 | 19/08/2022 |
Di Stefano Freites Alfredo Estefano | Liquidador Mancomunado | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
Di Stefano Freites Silvana | Liquidador Mancomunado | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
Di Stefano Freites Silvana Sara | Administrador Mancomunado | 29/08/2018 | 19/08/2022 |
Di Stefano Freites Alfredo Estefano | Secretario | 28/02/2017 | 29/08/2018 |
Di Stefano Freites Alfredo Estefano | Consejero Delegado Mancomunado | 28/02/2017 | 29/08/2018 |
Di Stefano Freites Alfredo Estefano | Consejero | 28/02/2017 | 29/08/2018 |
Di Stefano Freites Helena-cecilia | Vicesecret. | 28/02/2017 | 29/08/2018 |
Di Stefano Freites Helena-cecilia | Consejero Delegado Mancomunado | 28/02/2017 | 29/08/2018 |
Di Stefano Freites Helena-cecilia | Consejero | 28/02/2017 | 29/08/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ADIS TROFEOS 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 115, S 8, H V 174946, I/A 4 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 115, S 8, H V 174946, I/A 4 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 115, S 8, H V 174946, I/A 4 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 115, S 8, H V 174946, I/A 4 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 115, S 8, H V 174946, I/A 4 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 115, S 8, H V 174946, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 115, S 8, H V 174946, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 115, S 8, H V 174946, I/A 3 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-46
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.003.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 200.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 114, S 8, H V 174946, I/A 2 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10245, L 7527, F 113, S 8, H V 174946, I/A 1 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-46