INLYS CONSULTORIA SL
Dirección social Cl Russafa, 8
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INLYS CONSULTORIA SL
CIF B85981975
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 10/06/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Greco Flores Jorge Marcelo
ORGANIGRAMA DE INLYS CONSULTORIA SL
VINCULACIONES DE INLYS CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INLYS CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Greco Flores Jorge Marcelo | Administrador Unico | 06/11/2019 |
ACTOS BORME DE INLYS CONSULTORIA SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 146, S 8, H V 141583, I/A 5 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 146, S 8, H V 141583, I/A 5 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 146, S 8, H V 141583, I/A 5 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
- C/ RUZAFA 8 10 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 146, S 8, H V 141583, I/A 4 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-46
- AVDA JACARANDAS 2 (BURJASSOT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 145, S 8, H V 141583, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-46
- C/ BARON DE CARCER 28 2 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 144, S 8, H V 141583, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-46
- La dimisión del administrador, lo es con efectos al día 30 de septiembre de 2.010, y el nombramiento de administradoresmancomunados, lo es con efectos a partir del 1 de octubre de 2.010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 144, S 8, H V 141583, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 144, S 8, H V 141583, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9263, L 6546, F 144, S 8, H V 141583, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-46