ACTUA PROMOTORA LIUT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alicante, 4
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACTUA PROMOTORA LIUT SL
CIF B86200334
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 15/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO ACTUA DIVERSIFICACION SL
VINCULACIONES DE ACTUA PROMOTORA LIUT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACTUA PROMOTORA LIUT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galarza Palacios Irene | Apoderado | 24/05/2011 | 22/09/2020 |
Garay Bilbao Jose Manuel | Liquidador | 12/04/2019 | 22/09/2020 |
Lopategui Urdiain Izaskun | Apoderado | 11/02/2013 | 22/09/2020 |
Garay Bilbao Jose Manuel | Administrador Unico | 24/05/2011 | 12/04/2019 |
GRUPO ACTUA DIVERSIFICACION SL | Socio Unico | 31/01/2012 | 05/04/2019 |
Bustillo Iceta Juan | Apoderado | 24/05/2011 | 11/02/2013 |
ACTOS BORME DE ACTUA PROMOTORA LIUT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 153, S 8, H M 518002, I/A 8 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 152, S 8, H M 518002, I/A 7 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 152, S 8, H M 518002, I/A 7 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 152, S 8, H M 518002, I/A 7 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 152, S 8, H M 518002, I/A 6 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 152, S 8, H M 518002, I/A 5 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 152, S 8, H M 518002, I/A 4 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 151, S 8, H M 518002, I/A 3 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 149, S 8, H M 518002, I/A 2 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28768 , F 147, S 8, H M 518002, I/A 1 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28