GRUPO ACTUA DIVERSIFICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Ugaskobidea, 3
Código Postal 48014
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social GRUPO ACTUA DIVERSIFICACION SL
CIF B95647970
Capital Social 5825000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO ACTUA MILENIUM SL
VINCULACIONES DE GRUPO ACTUA DIVERSIFICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ACTUA DIVERSIFICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garay Bilbao Jose Manuel | Liquidador | 09/11/2018 | 05/04/2019 |
GRUPO ACTUA MILENIUM SL | Socio Unico | 04/02/2013 | 05/04/2019 |
Lopategui Urdiain Izaskun | Apoderado | 04/02/2013 | 05/04/2019 |
Garay Bilbao Jose Manuel | Administrador Unico | 26/07/2011 | 09/11/2018 |
Bustillo Iceta Juan | Apoderado | 10/11/2011 | 04/02/2013 |
ACTOS BORME DE GRUPO ACTUA DIVERSIFICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 30, S 8, H BI 58917, I/A 11 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 30, S 8, H BI 58917, I/A 11 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 30, S 8, H BI 58917, I/A 10 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 30, S 8, H BI 58917, I/A 10 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 30, S 8, H BI 58917, I/A 10 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 30, S 8, H BI 58917, I/A 9. M (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 30, S 8, H BI 58917, I/A 9 H (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 30, S 8, H BI 58917, I/A 9 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 29, S 8, H BI 58917, I/A 8 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5235 , F 29, S 8, H BI 58917, I/A 7 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-48