ACTIVOS ARTSAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACTIVOS ARTSAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/09/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ACTIVOS ARTSAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACTIVOS ARTSAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | EntidDeposit | 06/10/2014 | 11/01/2017 |
Garcia Codron Luis Juan | Liquidador | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
Garcia Codron Luis Juan | Presidente | 06/10/2014 | 11/01/2017 |
Garcia Codron Luis Juan | Consejero | 06/10/2014 | 11/01/2017 |
Iberclear Socidad De Gestion De Los Sistemas De Re | Ent.Reg.Cont | 06/10/2014 | 11/01/2017 |
Perez-coca Crespo Cristina | Secretario No Consejero | 12/02/2016 | 11/01/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 06/10/2014 | 11/01/2017 |
San Emeterio Lastra Maria Cruz | Consejero | 06/10/2014 | 11/01/2017 |
Sanchez De Lamadrid Sicre Gabriel | Consejero | 06/10/2014 | 11/01/2017 |
URQUIJO GESTION SA SGIIC | Apoderado | 06/10/2014 | 11/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACTIVOS ARTSAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 82, S 8, H M 588245, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 82, S 8, H M 588245, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 82, S 8, H M 588245, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 82, S 8, H M 588245, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 82, S 8, H M 588245, I/A 2 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 82, S 8, H M 588245, I/A 2 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Apoderado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 80, S 8, H M 588245, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Dirección:C/ SERRANO 71 (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/09/14
Objeto social:LA CAPTACION DE FONDOS, BIENES O DEERCHOS DEL PUBLICO, PARA GESTIONARLOS E INVERTIRLOS EN BIENES, DERECHOS, VALORES U OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS O NO, SIEMPRE QUE EL RENDIMIENTO DEL INVERSOR SE ESTABLEZCA EN FUNCION DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS
Capital Suscrito:2.400.000,00 Euros
Desembolsado:2.400.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 80, S 8, H M 588245, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28