SAN EMETERIO LASTRA MARIA CRUZ
Informe ejecutivo de SAN EMETERIO LASTRA MARIA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAN EMETERIO LASTRA MARIA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVOS ARTSAL SICAV | Consejero | 06/10/2014 | 11/01/2017 |
POINTER LONG TERM EQUITIES SICAV | Consejero | 24/09/2014 | 23/05/2016 |
VINCULACIONES DE SAN EMETERIO LASTRA MARIA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAN EMETERIO LASTRA MARIA CRUZ
Empresa: ACTIVOS ARTSAL SICAV
Consejero
- Garcia Codron Luis Juan
- San Emeterio Lastra Maria Cruz
- Sanchez De Lamadrid Sicre Gabriel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 82, S 8, H M 588245, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Empresa: NORDOC PATRIMONIO SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Codron Luis Juan
- San Emeterio Lastra Maria Cruz
- Sanchez De La Madrid Sicre Gabriel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32669 , F 106, S 8, H M 588101, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-28
Empresa: ACTIVOS ARTSAL SICAV
Apoderado
Consejero
- Garcia Codron Luis Juan
- San Emeterio Lastra Maria Cruz
- Sanchez De Lamadrid Sicre Gabriel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32677 , F 80, S 8, H M 588245, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-28
Empresa: NORDOC PATRIMONIO SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Codron Luis Juan
- San Emeterio Lastra Maria Cruz
- Sanchez De La Madrid Sicre Gabriel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32669 , F 103, S 8, H M 588101, I/A 1 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Información de SAN EMETERIO LASTRA MARIA CRUZ
Mostramos los datos de SAN EMETERIO LASTRA MARIA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAN EMETERIO LASTRA MARIA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos