ACRISTALAMIENTOS GALEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Playa de la Concha, 28
Código Postal 28290
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ACRISTALAMIENTOS GALEA SL
CIF B81901316
Actividad Pintura y acristalamiento
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Sobrino De La Puerta Unai
VINCULACIONES DE ACRISTALAMIENTOS GALEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACRISTALAMIENTOS GALEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Notario Gonzalez Miguel Angel | Administrador Solidario | 06/05/2011 | 13/01/2022 |
Sobrino De La Puerta Unai | Administrador Solidario | 06/05/2011 | 13/01/2022 |
Sobrino De La Puerta Unai | Socio Unico | 08/10/2009 | 13/01/2022 |
Sobrino De La Puerta Unai | Liquidador | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Sobrino De La Puerta Unai | Administrador Unico | 06/05/2011 | |
Huertas Paton Pilar | Apoderado | 05/10/2009 | |
Rouco De La Cruz Nerea | Apoderado | 05/10/2009 | |
Sobrino De La Puerta Aitor Fernando | Apoderado | 05/10/2009 | |
Sobrino Osorio Fernando | Apoderado | 05/10/2009 |
ACTOS BORME DE ACRISTALAMIENTOS GALEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 122, S 8, H M 204782, I/A 14 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 122, S 8, H M 204782, I/A 14 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 122, S 8, H M 204782, I/A 14 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 122, S 8, H M 204782, I/A 14 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
- C/ PLAYA DE LA CONCHA NUMERO 28 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 122, S 8, H M 204782, I/A 13 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 122, S 8, H M 204782, I/A 13 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 122, S 8, H M 204782, I/A 13 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 122, S 8, H M 204782, I/A 13 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-238-28