HUERTAS PATON PILAR
Informe ejecutivo de HUERTAS PATON PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HUERTAS PATON PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEYSYERBA SL | Administrador Unico | 18/03/2015 | 22/08/2023 |
PROYECTOS Y OBRAS DE ACRISTALAMIENTOS SLL | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 10/08/2023 |
TABOSO CARPETAS Y PROYECTOS SLL | Administrador Unico | 27/11/2013 | 19/07/2017 |
GEYSYERBA SL | Administrador Solidario | 18/03/2015 | |
ACRISTALAMIENTOS GALEA SL | Apoderado | 05/10/2009 |
VINCULACIONES DE HUERTAS PATON PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUERTAS PATON PILAR
Empresa: GEYSYERBA SL
Administrador Unico
- Huertas Paton Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33147 , F 60, S 8, H M 366506, I/A 5 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Administrador Solidario
- Huertas Paton Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22183 , F 37, S 8, H M 395882, I/A 4 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: TABOSO CARPETAS Y PROYECTOS SLL
Administrador Unico
- Huertas Paton Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 28, S 8, H M 399237, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-28
Empresa: YERBA JOVENES JARDINEROS SL
Administrador Unico
- Huertas Paton Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20693 , F 59, S 8, H M 366506, I/A 4 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Empresa: YERBA JOVENES JARDINEROS SL
Administrador Solidario
- Huertas Paton Pilar
- Polo Huertas Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20693 , F 59, S 8, H M 366506, I/A 4 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-28
Empresa: TABOSO CARPETAS Y PROYECTOS SLL
Administrador Unico
- Huertas Paton Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22358 , F 28, S 8, H M 399237, I/A 2 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Administrador Solidario
- Huertas Paton Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22183 , F 36, S 8, H M 395882, I/A 2 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-28
Empresa: ACRISTALAMIENTOS GALEA SL
Apoderado
- Huertas Paton Pilar
- Rouco De La Cruz Nerea
- Sobrino De La Puerta Aitor Fernando
- Sobrino Osorio Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 121, S 8, H M 204782, I/A 11 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
Información de HUERTAS PATON PILAR
Mostramos los datos de HUERTAS PATON PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUERTAS PATON PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos